2016-07-12: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Vertretung, Geschäftsführung) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Gessen junior, Peter, Eschweiler, *05.08.1985, einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nunmehr Geschäftsführer: Gessen, Peter, Eschweiler, *21.05.1953, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Averdung, Harald, Kaufmann, Stolberg.