2007-04-11: Kommanditgesellschaft. Ist nur ein persönlich haftender Gesellschafter bestellt, vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere persönlich haftende Gesellschafter bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Persönlich haftender Gesellschafter: Schwarze, Detlef, Beckum, *19.03.1966, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Toeller, Alexandra, Duisburg, *08.06.1968.
2014-11-14: Nunmehr Einzelkaufmann. Jetzt: Getränkesupermarkt Schwarze e.K. Nunmehr Inhaber: Schwarze, Detlef, Beckum, *19.03.1966. Prokura erloschen: Toeller, Alexandra, Duisburg, *08.06.1968. Die Gesellschaft ist aufgelöst.