2006-04-13: d. Spree). Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2005 mit Nachtrag vom 24.02.2006 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefaßt.
2009-01-08: d. Spree.Die Gesellschafterversammlung vom 23.12.2008 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. . Geschäftsanschrift: Schloßstraße 2, 02689 Sohland a.d. Spree.
2009-04-02: d. Spree.Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt: Geschäftsführer: Pilz, Michael, Schirgiswalde, *01.08.1948.
2009-09-10: d. Spree.Geschäftsanschrift: Birkenhügel 3, 02689 Sohland a.d. Spree.
2014-10-10: d. Spree.Änderung der Geschäftsanschrift: Birkenhügel 5, 02689 Sohland a.d. Spree.
2015-06-16: d. Spree. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Pilz, Michael, Schirgiswalde, *01.08.1948. Bestellt: Geschäftsführer: Kaufer, Klaus, Schirgiswalde-Kirschau OT Kirschau, *06.03.1957.
2017-01-31: d. Spree. Die Gesellschafterversammlung vom 12.01.2017 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefasst. Dabei wurde insbesondere geändert: Sitz, Stammkapital sowie Vertretungsregelung. Geschäftsanschrift: Birkenhügel 5, 02689 Sohland a.d. Spree.