2009-02-17: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Peter, Marianne, geb. Tümmerl.
2011-10-11: Die Satzung ist am 07.06.2011 geändert und neu gefasst..
2013-09-07: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Morawitz, Frank; Vorstand: Borchers, Kristin, *20.04.1977, Potsdam
2018-03-09: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Bischoff, Manfred; Vorstandsmitglied: Goertz, Wolfgang, *05.06.1944, Potsdam; Rechtsform: Die Satzung ist am 06.06.2017 geändert in §§ 20,27 und 32.
2021-03-31: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Goertz, Wolfgang; Vorstand: Steinhaus, Sven, *18.01.1977, Potsdam.
2022-01-13: Nicht mehr Vorstand: Borchers, Kristin; Vorstand: Liedtke, Martin, *26.09.1986, Potsdam; Vorstand: Zeißler, Kathleen, *29.07.1977, Potsdam.