2009-03-03: Geschäftsanschrift: Gothaer Weg 1 b, 40627 Düsseldorf. Nicht mehr Geschäftsführer: Seiter geb. Herff, Sylvia, Kauffrau, Düsseldorf. Bestellt als Geschäftsführer: Seiter, Daniela, Meerbusch, *11.03.1982, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-01-31: Änderung zur Geschäftsanschrift: Niederrheinstraße 185, 40474 Düsseldorf.
2012-08-07: Nach Namensänderung (vormals Seiter) Geschäftsführer: Ebert, Daniela, Meerbusch, *11.03.1982, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Ebert, Daniela, Meerbusch, *11.03.1982. Bestellt als Geschäftsführer: Seiter, Dieter, Düsseldorf, *03.07.1956, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-26: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.11.2018 beschlossen, das Stammkapital (50.000,00 DEM) auf Euro umzustellen, es von dann 25.564,59 EUR um 1,41 EUR auf 25.566,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) entsprechend sowie weiter in § 6 (Stimmrecht) zu ändern. Des Weiteren wurde § 14 Ziffer 3 (Gründungsaufwand) gestrichen. Neues Stammkapital: 25.566,00 EUR.
2019-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Seiter, Dieter, Düsseldorf, *03.07.1956. Bestellt als Geschäftsführer: von Jagemann, Nancy Yvonne, Düsseldorf, *20.11.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: von Jagemann, Frank Dieter, Düsseldorf, *25.09.1970.
2020-08-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hansaallee 240, 40547 Düsseldorf.