2018-03-16: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Mahlsdorfer Straße 61 B, 15366 Hoppegarten OT Hönow; Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Gensicke, Gerhard; Prokura: 1.
Dr. Bauckmann, Hagen, *20.04.1976, Berlin; Einzelprokura; 2.
Lipinsky-Engel, Antje, *25.07.1970, Berlin; Einzelprokura
2019-11-25: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Wehrens, Steffen; Geschäftsführer: 3.
Peries, Grit, geb. Schneider, *29.03.1968, Hoppegarten; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Dr. Bauckmann, Hagen; Nicht mehr Prokurist: 2. Lipinsky-Engel, Antje