2008-02-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Schober, Johann. Vertretungsregelung geändert für Geschäftsführer: Hansen, Wilfried, Borken, auch mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-04-10: Bestellt als Geschäftsführer: Flor, Thorsten, Hamburg, *06.06.1971, einzelvertretungsberechtigt.
2018-04-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Maschinenbautechniker Hansen, Wilfried, Borken. Bestellt als Geschäftsführer: Hansen, Björn, Sprockhövel, *18.06.1979, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.