2010-10-14: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2010 hat die Änderung des § 1 (Sitz) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Dresden. Geschäftsanschrift: Fechnerstr. 29a, 01139 Dresden.
2014-08-26: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2014 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 10.935.41 EUR auf 36.500,00 EUR und die Neufassung des Gesellschaftsvertrags beschlossen. Neuer Sitz: Heidenau. Geschäftsanschrift: Dresdner Str. 88, 01809 Heidenau. Neuer Gegenstand: Betriebswirtschaftliche Beratung, Begleitung und Coaching von Unternehmen, Organisationen und Vereinigungen aller Art mit Ausnahme von Geschäften und Dienstleistungen, die der Genehmigung nach dem RDG und StBerG. Neues Stammkapital: 36.500,00 EUR.
2018-07-03: Bestellt: Geschäftsführer: Post, Solveig, Dippoldiswalde OT Oberhäslich, *25.03.1970, einzelvertretungsberechtigt.
2019-04-26: Die Gesellschafterversammlung vom 27.03.2019 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Sitz: Dresden. Änderung der Geschäftsanschrift: Karl-Roth-Str. 29, 01309 Dresden.
2019-05-02: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Post, Solveig, Dippoldiswalde OT Oberhäslich, *25.03.1970.