2008-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer:; 2. August, Inge, geb. Valentin.
2015-05-18: Geschäftsführer: 3. Köchel, Cathrin, *12.11.1963, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-06-24: Geschäftsführer: 3. Li, Chao, *17.08.1981, Lübeck; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-10-20: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Köchel, Cathrin
2017-10-16: Name der Firma: NOWA GmbH; Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Kronsforder Allee 51, 23560 Lübeck; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.08.2016 ist § 1 des Gesellschaftsvertrags geändert worden.
2019-01-14: Geschäftsführer: 4. August, Inge Sabine, geb. Valentin, *30.07.1956, Ahrensburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen