2018-08-21: Münden. Nicht mehr Geschäftsführer: Tartz, Wolfgang, Hann. Münden. Bestellt als Geschäftsführer: Musmann, Carsten, Reinhardshagen, *20.08.1972.
2019-04-05: Münden. Die Gesellschafterversammlung vom 19.03.2019 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mir ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung in § 5 und die Änderung des Unternehmensgegenstandes in § 2 beschlossen. Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Maschinen und Werkzeugen, sowie der Betrieb einer Reparaturwerkstätte für Kraftfahrzeuge, die Vermittlung von Kaufverträgen über neue Kraftfahrzeuge, der Handel mit Gebrauchtfahrzeugen, Ersatzteile und Zubehör und aller sonstigen Geschäfte, die mit dem Unternehmensgegenstand im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.