2008-05-19: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 abs. 2 (Geschäftsjahr) beschlossen.
2015-07-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Giese, Harald, Stuttgart, *11.09.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Giese, Patrick, Stuttgart, *21.04.1989, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-08-20: Bestellt als Geschäftsführer: Giese, Harald, Stuttgart, *10.09.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-02-22: Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen. Firma geändert; nun: Giese GmbH.
2019-07-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Giese, Harald, Stuttgart, *10.09.1958.
2021-05-05: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Giese, Carmen, Stuttgart, *22.11.1962.