2007-07-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Trösch, Erich.
2008-05-06: Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt bei Geschäftsführer: Gaile, Dieter Karl, Altenstadt, *11.02.1958, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-07-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Wilhelm, Bernd, Bad Saulgau, *24.11.1968.
2013-04-08: Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Sitz verlegt; nun: Mengen. Neue Geschäftsanschrift: Elsässer Straße 6, 88512 Mengen.
2014-08-14: Bestellt als Geschäftsführer: Ollesch, Karsten, Stockach, *30.10.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-12-01: Der zwischen der Gesellschaft und der "Glas Trösch Euroholding AG & Co. KGaA", Bad Krozingen (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 310877) am 31.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde am 17.11.2014 geändert und neugefasst. Die Gesellschafterversammlung und Hauptversammlung haben der Änderung und Neufassung je am 25.11.2014 zugestimmt.
2015-09-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Backs, Ivo Alexander, Emmendingen, *12.10.1971.
2016-02-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Ollesch, Karsten, Stockach, *30.10.1972.
2016-11-24: Geschäftsführer: Aenishänslin, Boris, Günsberg / Schweiz, *08.09.1974; Jäth, Detlef, Bergtheim, *03.05.1970, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Gaile, Dieter Karl, Altenstadt, *11.02.1958.
2017-06-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pscheidt, Martina, Ulm, *01.11.1966; Schulz, Isabella, Steinhausen an der Rotturm, *13.03.1960.
2017-06-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Jäth, Detlef, Bergtheim, *03.05.1970.
2019-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Aenishänslin, Boris, Günsberg / Schweiz, *08.09.1974. Bestellt als Geschäftsführer: Zehringer, Raymond Werner, Muttenz / Schweiz, *26.06.1959, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Gall, Horst, Merdingen, *08.03.1961.
2019-09-30: Bestellt als Geschäftsführer: Ehlenz, Oliver, Bergheim, *21.11.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-04: Bestellt als Geschäftsführer: Siegler, Martin, Münsingen, *24.06.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ehlenz, Oliver, Bergheim, *21.11.1979. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Menzel, Reiner, Beimerstetten, *08.09.1962.
2020-12-28: Prokura erloschen: Backs, Ivo Alexander, Emmendingen, *12.10.1971. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Yazici, Ibrahim, Hohe Börde, *25.03.1963.
2021-01-22: Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Alexander Georg, Schwarzhofen, *22.04.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Zahnd, Fritz, Aeschi , *29.01.1956.
2021-03-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Braun, Jörg Alexander, Bad Krozingen, *10.10.1974.