2019-01-04: Bestellt zum Geschäftsführer: Baranowski, Christof Marius, Wachtberg, *05.06.1974; Mauel, Peter Hubert, Köln, *21.11.1963; Mauel, Julian Matthias, Rheinbach, *03.10.1998, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Bleffert, Renate, kfm. Angestellte, Rheinbach.
2019-01-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Bleffert, Karl-Josef, Glasermeister, Swisttal- Odendorf.
2019-01-22: Die Gesellschafterversammlung vom 08.01.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde vollständig neugefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: die Durchführung von Glasarbeiten aller Art und artverwandter Tätigkeiten.
2020-01-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Mauel, Julian Matthias, Rheinbach, *03.10.1998.
2020-01-21: Bestellt zum Geschäftsführer: Doerenkamp, Albert, Frechen, *24.11.1960, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Mauel, Peter Hubert, Köln, *21.11.1963.