2007-10-24: Die Gesellschafterversammlung vom 12.09.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Glaszentrum Düren Sonanini & Rick GmbH.
2020-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Warbelow, Helmut, Jülich, *01.04.1956.
2021-03-12: Geschäftsführer: Königs, Marco, Aachen, *31.01.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.