2019-01-29: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 13.12.2018. Geschäftsanschrift: Kettenhofweg 27, 60325 Frankfurt am Main. Gegenstand: Einrichtung und der Betrieb von Ausstellungen aller Art, insbesondere im Rahmen der Goldkammer Frankfurt. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Dr. Ring, Stephan, München, *19.03.1963; Schätzler, Werner, München, *21.06.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2021-05-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Ring, Stephan, München, *19.03.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Lazik, Wolfgang, Kirchheim, *18.06.1956, einzelvertretungsberechtigt.
2022-06-06: Bestellt als Geschäftsführer: Straubinger, Peter, Dießen am Ammersee, *06.01.1963, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Lazik, Wolfgang, Kirchheim, *18.06.1956.