2007-06-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Rost, Stephan Michael, Freiburg im Breisgau, *16.04.1944. Bestellt als Geschäftsführer: Feldmann, Thomas Werner Heinz, Freiburg im Breisgau, *25.12.1956.
2008-02-25: Bestellt als Geschäftsführer: Clößner, Ursula, geb. Gärtner, Freiburg im Breisgau, *12.05.1962; Keßler, Markus, Freiburg im Breisgau, *19.06.1968; Sperling, Peter, Freiburg im Breisgau, *22.02.1955. Nicht mehr Geschäftsführer: Sperling, Elisabeth, Freiburg im Breisgau, *23.11.1952.
2010-12-06: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Im Grün 8, 79098 Freiburg im Breisgau. Nicht mehr Geschäftsführer: Sperling, Peter, Freiburg im Breisgau, *22.02.1955.
2012-07-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Feldmann, Thomas Werner Heinz, Freiburg im Breisgau, *25.12.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Binder, Andreas, Freiburg im Breisgau, *25.08.1965.
2014-07-02: Bestellt als Geschäftsführer: Gimmel, Jochen Hannes, Freiburg im Breisgau, *25.08.1977; Günther, Caroline, Freiburg im Breisgau, *30.09.1981. Nicht mehr Geschäftsführer: Clößner, Ursula, geb. Gärtner, Freiburg im Breisgau, *12.05.1962; Keßler, Markus, Freiburg im Breisgau, *19.06.1968.