2007-04-10: Die Gesellschafterversammlung vom 12.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 16 (Zahlung der Abfindung) beschlossen.
2009-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Granderath, Ingo, Kaufmann, Düsseldorf.
2009-02-03: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 13 (Ausscheiden aus der Gesellschaft), § 15 (Abfindung), § 16 (Zahlung der Abfindung), § 6 (Geschäftsführung und Vertretung) und § 17 (Auflösung der Gesellschaft) beschlossen. Geschäftsanschrift: Worringer Str. 8, 40211 Düsseldorf.
2009-08-25: Bestellt als Geschäftsführer: Granderath, Reimar, Düsseldorf, *24.12.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-11-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Granderath, Elmar, Kaufmann, Düsseldorf.
2019-01-24: Änderung zur Geschäftsanschrift: Worringer Str. 5, 40211 Düsseldorf.
2019-03-20: Prokura erloschen: Wolf, Margret, Düsseldorf. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bellotti, Josef, Meerbusch, *02.03.1967.