2008-08-08: vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen: Hotze, Bastian Wilhelm, Dinklage, *25.06.1975.
2010-03-05: Geschäftsanschrift: Bargloyer Straße 5, 27793 Wildeshausen. Nicht mehr Geschäftsführer: Niemann, Bernd, Dinklage, *09.02.1968.
2010-03-05: Geschäftsanschrift: Bargloyer Straße 5, 27793 Wildeshausen. Nicht mehr Geschäftsführer: Niemann, Bernd, Dinklage, *09.02.1968.
2010-10-29: Prokura erloschen: Hotze, Bastian Wilhelm, Dinklage, *25.06.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Traemann, Wolfgang, Bassum, *21.02.1968.
2012-03-30: Bestellt als Geschäftsführer: Winterhoff, Volker, Schüttorf, *04.02.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-12-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Winterhoff, Volker, Schüttorf, *04.02.1966.
2016-08-29: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grashorn, Sandra, Berlin, *03.08.1980.
2017-04-06: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Grashorn, Knud Gerrit, Winkelsett, *06.12.1988.
2018-09-10: Bestellt als Geschäftsführer: Jedzig, Lutz, Oldenburg, *12.05.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-13: Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 1.000,00 EUR auf 301.000,00 EUR beschlossen. 301.000,00 EUR.
2021-08-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Grashorn, Gerald, Winkelsett, *19.12.1946. Geändert, nun: Geschäftsführer: Jedzig, Lutz, Oldenburg, *12.05.1961, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Grashorn, Sandra, Wildeshausen, *03.08.1980, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Grashorn, Sandra, Berlin, *03.08.1980.
2022-03-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Damm, Tobias, Wildeshausen, *05.04.1979; Kayatz, Ina, Wildeshausen, *11.08.1969.