2018-03-26: Änderung der Geschäftsanschrift: Kernerstraße 65, 70182 Stuttgart.
2020-02-03: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 , § 6 (Jahresabschluß), § 7 (Gesellschafterversammlung), § 8 (Gesellschafterbeschlüsse), § 9 (Rechtsgeschäftliche Verfügungen über Geschäftsanteile, Tod eines Gesellschafters) und § 13 (Wettbewerbsverbot, Geheimhaltungspflicht) beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Beratung von Unternehmen im Bereich der Innenarchitektur. Bestellt als Geschäftsführer: Rummel, Ralf, Göppingen, *28.01.1969.
2021-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Grassinger, Ute, Stuttgart, *17.09.1955.
2022-04-13: Die Gesellschafterversammlung vom 25.03.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Hinzufügung von Abschnitt A. §3.1 beschlossen.