2007-01-16: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Grau, Rainer, Industrieelektroniker, Abtsgmünd-Untergröningen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Doll, Walter, Heuchlingen, *21.04.1965.
2021-01-11: Rechtsform geändert; nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert; nun: Grau & Wagenblast GmbH & Co. KG. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Grau & Wagenblast Verwaltung GmbH, Abtsgmünd (Amtsgericht Ulm HRB 741021), einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Doll, Walter, Heuchlingen, *21.04.1965; Schuh, Udo, Eschach, *20.01.1964.