2011-04-11: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 16.02.2011. Geschäftsanschrift: Im Oberen Tal 13, 72213 Altensteig. Gegenstand: Die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Stammkapital: 1.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Geschäftsführer: Raisch, Steffen, Müden, *21.08.1978.
2015-02-09: Bestellt als Geschäftsführer: Neumann, Gerhard, Meinersen, *04.03.1964. Nicht mehr Geschäftsführer: Raisch, Steffen, Müden, *21.08.1978.
2017-06-12: Die Gesellschafterversammlung vom 19.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Zweck der Gesellschaft ist die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens. Dieser Zweck kann auch durch Beschaffung von Mitteln im Sinne von § 58 Nr. 1 AO (Spendensammelverein) erreicht werden, um andere steuerbegünstigte Körperschaften, die dieselben Ziele und Zwecke verfolgen, zu unterstützen.
2017-07-20: Bestellt als Geschäftsführer: Woratz, Luise, Braunschweig, *06.12.1990. Nicht mehr Geschäftsführer: Neumann, Gerhard, Meinersen, *04.03.1964.