2006-07-03: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2006 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 (Vorberatung des Beirates), in § 11 (Gesellschafterversammlung), in § 14 (Jahresabschluss), in § 15 (Gemeinnützigkeit der Gesellschaft), in § 16 (Auflösung der Gesellschaft/ Bestimmungen des Landesgleichstellungsgesetzes) und in § 17 (Bekanntmachungen) beschlossen.
2009-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Hermanns, Franz, Würselen; Langner, Manfred, Regisseur, Aachen. Bestellt als Geschäftsführer: Brandt, Uwe, Aachen, *25.03.1966; Fuchs, Hermann, Aachen, *10.04.1959. Ergänzend eingetragen: Geschäftsanschrift: Friedrich-Wilhelm-Platz 4-5, 52062 Aachen.
2010-07-09: Die Gesellschafterversammlung vom 24.06.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr eine Änderung der Firma beschlossen. Weiterhin wurde eine Änderung in § 3 (Stammkapital), in § 6 (Beirat), in § 9 (Vorberatung und Beschlussfassung des Beirates), in § 11 (Gesellschafterversammlung), in § 12 (Einberufung und Beschlussfähigkeit der Gesellschafterversammlung), in § 14 (Jahresabschluss - Auskunftsrechte), in § 15 (Gemeinnützigkeit der Gesellschaft) und in § 17 (Änderungen und Bekanntmachungen) beschlossen. Neue Firma: Grenzlandtheater Aachen der StädteRegion Aachen Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
2021-12-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Brandt, Uwe, Aachen, *25.03.1966. Bestellt als Geschäftsführerin: Junski-Setzer, Anja, Aachen, *11.04.1978.
2022-04-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Friedrich-Wilhelm-Platz 5-6, 52062 Aachen. Nicht mehr Geschäftsführer: Fuchs, Hermann, Aachen, *10.04.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Letmathe, Ingmar, Aachen, *09.03.1981.