2016-11-21: Infolge Rechtsformwechsel nunmehr: Kommanditgesellschaft. Firma geändert in: Grimm-Reisen KG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Nicht mehr Inhaber, nunmehr Persönlich haftender Gesellschafter: Liebetrau, Christa, Schwerte, *30.11.1955. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Liebetrau, Nils, Iserlohn, *15.07.1977. Prokura erloschen: Liebetrau, Nils, Iserlohn, *15.07.1977. Bestehen geblieben: Prokura: Einzelprokura: Liebetrau, Matthias, Iserlohn, *30.09.1955. Der Übergang der vor Übernahme des Geschäfts im Betriebe des Geschäfts des Vorinhabers entstandenen Verbindlichkeiten auf die Gesellschaft ist ausgeschlossen.
2016-12-29: Der Haftungsausschluss ist aufgehoben.