2008-01-15: Bestellt als Geschäftsführer: Pitschmann, Daniel, Lachapelle Sous Chaux, *30.07.1963, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Mischo, Harald, Gummersbach, *19.09.1952.
2009-08-14: Geschäftsanschrift: Reidemeisterstr. 9, 58849 Herscheid. Nicht mehr Geschäftsführer: Pitschmann, Daniel, Lachapelle Sous Chaux, *30.07.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Veeser, Lothar, Düsseldorf, *28.04.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Reißner, Christian, Olpe, *16.09.1969.
2011-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Ferner wurden die §§ 3 (Gegenstand) und 5 (Stammkapital) und 6 (Geschäftsführer, Geschäftsführung, Vertretung) geändert. Neue Firma: Lisi Automotive Knipping Umformtechnik GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung von sowie der Handel mit Kleineisen, Metallwaren und Kunststoffartikeln aller Art, sowie die Unterstützung und Förderung der LISI Automotive Business Group Deutschland.
2011-10-07: Infolge Wohnungswechsel nunmehr Geschäftsführer: Veeser, Lothar, Obernai/Frankreich, *28.04.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-06-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Veeser, Lothar. Bestellt als Geschäftsführer: Gris, Francis, Sainte-Ruffine, *08.07.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsregelung geändert für den Geschäftsführer: Milbich, Michael G., Knittlingen, *02.10.1950, nunmehr: einzelvertretungsberechtigt.
2012-06-22: Bestellt als Geschäftsführer: Bello, Frédéric, Villerssous-Preny/Frankreich, *12.12.1964, einzelvertretungsberechtigt.
2012-06-29: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 1 und mit ihr die Änderung der Firma und 3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Im Übrigen ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst. Neue Firma: Gris Umformtechnik GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung von sowie der Handel mit Metallwaren und Kunststoffartikeln aller Art und der Kauf und Verkauf von Patenten und Know-how, die mit den Produkten des Unternehmens im Zusammenhang stehen.
2013-02-15: Bestellt als Geschäftsführer: Martin, Peter, Potsdam, *29.11.1956, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Milbich, Michael G., Knittlingen, *02.10.1950.
2013-11-26: Die Gesellschafterversammlungen vom 07.08.2013 und 10.10.2013 haben eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag insgesamt geändert und neu gefasst. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Herstellung von sowie der Handel mit Metallwaren aller Art und der Kauf und Verkauf von Patenten und Know-how, die mit den Produkten des Unternehmens im Zusammenhang stehen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gris, Francis, Sainte-Ruffine / Frankreich, *08.07.1949.
2014-02-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Weber, Claus, Plettenberg, *27.03.1978.
2014-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2014 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 5 (Stammkapital), 6 (Geschäftsführung) und 9 (Aufgaben und Befugnisse) beschlossen.
2015-06-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Martin, Peter, Potsdam, *29.11.1956.
2021-12-23: Bestellt als Geschäftsführer: Reinecke, Michael, Schalksmühle, *06.12.1971, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Bello, Frédéric, Villerssous-Preny/Frankreich / Frankreich, *12.12.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bello, Frédéric, Villerssous-Preny/Frankreich, *12.12.1964.