2016-03-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Wittenberger Str. 77, 01309 Dresden. Bestellt: Vorstand: Hellwig, Yvonne, Dresden, *07.06.1976. Nicht mehr Vorstand: Hellwig, Hartmut, Dresden, *22.05.1950. Wohnort geändert, nun: Vorstand: Thume, Lothar, Altenberg OT Fürstenwalde, *12.11.1953.
2020-06-03: Familienname geändert, nun: Vorstand: Hellwig-Richter, Yvonne, Dresden, *07.06.1976. Nicht mehr Vorstand: Thume, Lothar, Altenberg OT Fürstenwalde, *12.11.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Thume, Daniela, Dresden, *24.12.1981.Am 02.06.2020 wurde beim Handelsregister des Amtsgerichts Dresden die Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats gemäß § 106 AktG eingereicht.