2009-02-06: Nicht mehr Prokurist: Schütt, Klaus-Günter..
2011-07-29: Name der Firma jetzt: Groth Verwaltungsgesellschaft mbH. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.07.2011 ist die Firma der Gesellschaft und der Gesellschaftsvertrag in § 1 und § 16 geändert worden..
2014-10-02: Geschäftsführer: Engelhardt, Lars-Oliver, *27.03.1980, Halstenbek; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2021-06-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Engelhardt, Lars-Oliver.
2021-12-17: Geschäftsführer: Engelhardt, Lars-Oliver, *27.03.1980, Halstenbek; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
und mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2022-01-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Runde, Meike.