2013-06-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Inselstr. 8a, 10179 Berlin.
2018-02-26: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Bestellt als Liquidatorin: Gruber-Beerfeltz, Iris, Berlin, *29.01.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Gruber-Beerfeltz, Iris, Dipl.- Verw.wissenschaftlerin, Berlin, *29.01.1962. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2019-05-16: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.