2010-06-01: Bestellt als Geschäftsführer: Mertes, Bernd, Trier, *18.02.1980, einzelvertretungsberechtigt.
2017-01-04: Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Grundbaulabor Trier Beratende Ingenieure für Geotechnik Dipl.-Ing. E. Lehmann Ingenieur GmbH.
2021-11-12: Die Gesellschafterversammlung hat am 02.09.2021 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 35,41 auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) und § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) zu ändern. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.