2013-01-14: Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung von Land-, Amts- und Arbeitsgerichtsbezirken und zur Änderung von Vorschriften der Gerichtsorganisation vom 19. Dezember 2011 ist die Zuständigkeit auf das Amtsgericht Neuruppin übergegangen. Vormals Amtsgericht Frankfurt(Oder), GnR 182 FF. Hier von Amts wegen unter neuer Registernummer eingetragen.
2014-03-27: Änderung zu Nr. 2: Das Geburtsdatum ist berichtigt. nebenamtliches Vorstandsmitglied: Menzel, Klaus, *28.05.1939, Angermünde
2015-05-04: Vorstand: nebenamtliches Vorstandsmitglied: Klingbeil, Manfred, *02.02.1953, Angermünde.
Nicht mehr nebenamtliches Vorstandsmitglied: Menzel, Klaus
2017-11-16: Die Satzung ist am 23.06.2017 geändert in § 22 (Leitung und Vertretung der Genossenschaft), § 31 (Mitgliederversammlung), § 34 (Zuständigkeit der Mitgliederversammlung), § 37 (Geschäftsjahr und Aufstellung des Jahresabschlusses) sowie § 38 (Vorbereitung der Beschlussfassung über den Jahresabschluss und die Gewinnverwendung).
2019-01-15: Hauptamtliches Vorstandsmitglied: Lipp, Angela, geb. Weiß, *19.04.1967, Schorfheide OT Lichterfelde. Nebenamtliches Vorstandsmitglied: Schwarz, Klaus-Günter, *17.07.1954, Angermünde. Nicht mehr nebenamtliches Vorstandsmitglied: Klingbeil, Manfred