2021-11-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kiel, Jens, Klein Vielen, *24.03.1967.
2022-07-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Riemer, Thomas, Neubrandenburg, *09.05.1962. Bestellt als Geschäftsführer: Kiel, Jens, Klein Vielen, *24.03.1967, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kiel, Jens, Klein Vielen, *24.03.1967.