2014-03-13: Firma: Guido Maria Kretschmer Online GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Wegelystraße 1, 10623 Berlin; Gegenstand: Betrieb eines internetbasierten Kaufhauses zur Bewerbung und Vertrieb von Textilwaren, Modeprodukten und Accessoires über das World Wide Web (Onlineshop); Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Kretschmer, Guido Maria, *11.05.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Langenberg, Jens, *04.02.1978, Uetze; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 23.01.2014
2015-03-06: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Franklinstraße 09-15 A, Haus 11, 10587 Berlin; Geschäftsführer: 3.
Schiefelbusch, Marc, *01.03.1971, Köln; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Kretschmer, Guido Maria; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Langenberg, Jens
2016-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Schiefelbusch, Marc; Geschäftsführer: 4.
Kretschmer, Guido Maria, *11.05.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-06-07: Stamm- bzw. Grundkapital: 360.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2016 ist das Stammkapital um 335.000 EUR auf 360.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .
2016-11-16: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Kretschmer, Guido Maria; Geschäftsführer: 5.
Friedrich, Britta, *16.05.1970, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-01-06: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Änderung zu Nr. 5: nun; Liquidator: Friedrich, Britta, *16.05.1970, Hamburg; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist aufgelöst.