2007-11-21: Mit der AGRAVIS Baustoffhandel Holding GmbH, Münster (AG Münster HRB 10036) als herrschendem Unternehmen ist am 05.12.2006 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2007 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2010-12-15: Der mit der AGRAVIS Baustoffhandel Holding GmbH, Münster (Amtsgericht Münster, HRB 10036) am 05.12.2006 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.09.2010 geändert. Die Gesellschafterversammlung vom 21.09.2010 hat der Änderung zugestimmt.
2016-04-15: Die Gesellschafterversammlung vom 08.03.2016 hat eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages und mit ihr insbesondere die Änderung der Firma sowie die Sitzverlegung nach Bockenem beschlossen. Neue Firma: Gundelach GmbH. Bockenem. Neue Geschäftsanschrift: Walter-Althoff-Straße 6, 31167 Bockenem. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Zodrow, Tim, Bad Salzdetfurth, *15.01.1980.
2017-01-31: Prokura erloschen: Zodrow, Tim, Bad Salzdetfurth, *15.01.1980.
2017-10-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Schöner, Claus-Peter, Hohenhameln, *21.07.1953. Bestellt als Geschäftsführerin: Dowden, Susanne, Senden, *26.03.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-11-22: Bestellt als Geschäftsführer: de Haan, Florian, Ilsede, *21.11.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-07-18: Nicht mehr Geschäftsführerin: Dowden, Susanne, Senden, *26.03.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Papenfort, Tim, Ahlen, *29.05.1974, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Papenfort, Tim, Ahlen, *29.05.1974.
2021-08-04: Bestellt als Geschäftsführer: de Haan, Stefan, Kelkheim, *03.06.1969; de Haan, Florian, Ilsede, *21.11.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-11-04: Der mit der AGRAVIS Baustoffhandel Holding GmbH, Münster , jetzt AGRAVIS Raiffeisen-Markt Holding GmbH, Münster (Amtsgericht Münster HRB 11421) am 05.12.2006 abgeschlossene und zuletzt am 21.09.2010 geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch Vertrag vom 21.10.2021 zum 31.10.2021 aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung vom 22.10.2021 hat der Aufhebung zugestimmt. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 HGB als bekanntgemacht gilt, ist vom anderen Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung zu diesem Zweck bei ihm melden.