2007-06-08: Geschäftsführer: Milioris, Andreas; mit der Befugnis die Gesellschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2008-08-08: Rieckmann Kleiderwerke GmbH, Lübeck.
2008-12-12: Rieckmann Kleiderwerke GmbH, Lübeck.
2010-02-12: Geschäftsanschrift; Langeloher Weg 21, 22946 Brunsbek. Änderung zu Nr. 2: Geschäftsführer: Milioris, Andreas; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer:;1. Freytag, Jan-Peter.
2021-09-24: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2021 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst worden.