2014-11-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Heckelmann, Roland, Kaufmann, Schwabisch Hall.
2017-06-28: Bestellt als Geschäftsführer: Brändle, Marc-Peter, Schwäbisch Hall, *28.08.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-11: Änderung der Geschäftsanschrift: Marktstraße 11, 74523 Schwäbisch Hall. Nicht mehr Geschäftsführer: Müller, Karl-Heinz, Einzelhandelskaufmann, Schwäbisch Hall.