2007-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer:2. Michelsen, Andreas Prokura: 1.Griese, Arno, Schleswig; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; 2.Tiede, Helge, *20.01.1940, Groß Wittensee; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen..
2007-12-20: Nicht mehr Prokurist: 1. Griese, Arno; Nicht mehr Prokurist: 2. Tiede, Helge..
2008-08-14: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.04.2008 ist § 4 der Satzung (Stammeinlage) geändert worden..
2009-07-30: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Andresen, Dirk; Geschäftsführer: 3. Griese, Arno, *09.07.1970, Schleswig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4. Hansen, Arne, *31.05.1959, Schleswig; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Geschäftsanschrift eingetragen..
2010-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Griese, Arno. Prokura: 4. Zerfuss, Michael, *12.03.1965, Fahrdorf; Einzelprokura. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2010 ist § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) des Gesellschaftsvertrages geändert..
2010-08-19: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Griese, Arno. Prokura: 4. Zerfuss, Michael, *12.03.1965, Fahrdorf; Einzelprokura. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.06.2010 ist § 4 (Stammkapital und Stammeinlagen) des Gesellschaftsvertrages geändert..
2011-06-16: Geschäftsführer: 5. Andresen, Dirk, *14.07.1965, Schaalby; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Nicht mehr Prokurist: 3. Andresen, Dirk; Nicht mehr Prokurist: 4. Zerfuss, Michael..
2015-12-07: Gegenstand: Der Erwerb, der Bau, der Verkauf und die Verwaltung von Immobilien und allen damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben. Kapital: 26.000,00 EUR. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.11.2015 mit Ergänzung vom 19.11.2015 ist der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst worden, unter Änderung insbesondere von § 1 (Firma, Sitz), § 2 (Gegenstand), § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 5 (Geschäftsführer). Das Stammkapital ist um 800,00 € auf 26.000,00 € erhöht worden.
2016-01-25: Prokura: 5.
Hansen, Cäcilie, *22.03.1992, Schleswig; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken.
2020-12-14: Kapital: 110.000,00 EUR; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.11.2020 ist das Stammkapital von 26.000,00 EUR um 84.000,00 EUR auf 110.000,00 EUR erhöht worden unter entsprechender Änderung von § 4 des Gesellschaftsvertrages (Stammkapital, Stammeinlagen).