2016-01-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hüter, Matthias, Mosbach, *05.03.1971; Kufleitner, Klaus-Franz, Heilbronn, *18.12.1969.
2017-04-18: Bestellt als Geschäftsführer: Härdtner, Stefanie, Neckarsulm, *12.07.1970; Härdtner, Marc, Neckarsulm, *06.01.1973; Härdtner, Nicolas, Neckarsulm, *13.11.1981; Härdtner-Sauselen, Lars, geb. Sauselen, Neckarsulm, *12.12.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-19: Bestellt als Geschäftsführer: Kufleitner, Franz Klaus, Heilbronn, *18.12.1969, einzelvertretungsberechtigt. Prokura erloschen: Kufleitner, Klaus-Franz, Heilbronn, *18.12.1969.