2006-09-05: d. Donau). Die Gesellschafterversammlung vom 22.08.2006 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 25.000,00 EUR, die Änderung des § 3 (Stammkapital) sowie die Ergänzung der Satzung um die §§ 7 (Verfügung über Geschäftsanteile), 8 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 9 (Erbfolge) und 10 (Abfindung) beschlossen; die bisherigen §§ 7 und 8 werden die §§ 11 und 12. Neues Stammkapital: 50.000,00 EUR.
2010-06-15: d. Donau.Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Dr. Lömker, Reinhold, Höchstädt a. d. Donau, *23.12.1958. Bestellt: Geschäftsführer: Mag. med. vet. Reßler, Hubert, Travenbrück, *30.05.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.