2010-01-25: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Erich-Kiefer-Str. 19, 71116 Gärtringen. Bestellt als Geschäftsführer: Höferlin, Brigitte, geb. Kohler, Nufringen, *19.01.1954, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Höferlin, Benjamin, Herrenberg, *24.01.1981; Höferlin, Markus, Herrenberg, *12.04.1983.