2021-11-16: Ingbert. Nicht mehr Geschäftsführer: Thiel, Helmut, Hörgeräteakustiker-Meister, Betriebswirt d.H., Saarbrücken, *22.11.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Otto, Jörg Peter, Homburg, *29.09.1967; Thiel, Sebastian, Saarbrücken, *06.09.1984, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-31: Ingbert. Die Gesellschafterversammlung hat am 07.10.2021 die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen und beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um 435,41 EUR auf 26.000,00 EUR zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) zu ändern. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.