2015-08-14: 50.000,00 EUR. Die Gesellschafterversammlung hat am 06.08.2015 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 24.435,41 auf EUR 50.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern.
2019-04-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Schmid, Alfred, Kaufmann, Mülheim an der Ruhr. Bestellt als Geschäftsführer: Conradi, Volker, Lünen, *07.11.1958 einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Schäfer, Ralf, Duisburg, *20.05.1956