2005-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Hüsken, Reinhold, Dorsten, *10.04.1943.
2018-01-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Kaufmann Cirkel, Ludger, Dorsten.
2019-05-08: Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hüsken, Stephan, Dorsten, *01.12.1972.