2008-10-06: Stamm- bzw. Grundkapital: 32.000 EUR Geschäftsführer:; 2. Gielisch, Mario, *03.06.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2008 ist das Stammkapital auf EUR umgestellt, sodann auf 32.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4..
2016-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Hütter, Hans