2012-07-06: (die Herstellung, Bearbeitung und Verarbeitung von Metallprodukten aller Art sowie den Handel mit Metallprodukten.). Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Vor den Birken 10, 51674 Wiehl. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Härtel, Björn, Gummersbach, *19.04.1977; Kaltenbach, Klaus-Georg, Engelskirchen, *18.09.1967; Kaltenbach, Stefan, Engelskirchen, *22.04.1960, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-30: Kommanditgesellschaft. Nach Änderung der Firma nunmehr: HäKa Zerspanungstechnik GmbH & Co. KG. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Härtel, Björn, Gummersbach, *19.04.1977; Kaltenbach, Klaus-Georg, Engelskirchen, *18.09.1967; Kaltenbach, Stefan, Engelskirchen, *22.04.1960. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: HäKa Verwaltungs GmbH, Wiehl .