2007-06-05: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Högner, Johannes, Neuendettelsau, *12.11.1979; Högner, Markus, Neuendettelsau, *05.01.1981.
2012-04-04: Prokura erloschen: Strauß, Günter, Neuendettelsau, *18.11.1947. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Hacker, Christian, Heilsbronn, *18.10.1966.
2013-06-18: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Högner, Wolfgang, Dipl.-Ingenieur, Neuendettelsau. Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Högner, Johannes, Neuendettelsau, *12.11.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Dipl.-Ing. Högner, Wolfgang, Neuendettelsau, *12.02.1948. Prokura erloschen: Högner, Johannes, Neuendettelsau, *12.11.1979.
2014-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2013 hat die Änderung des § 13 (Gesellschafterversammlung) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.