2022-02-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 25.09.2019. Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat die Änderung des § 2 (Sitz, bisher Pechbrunn, Amtsgericht Weiden i.d.Opf. HRB 5332) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Änderung der Geschäftsanschrift: Gustav-König-Straße 20, 96515 Sonneberg. Gegenstand des Unternehmens: der Betrieb von Hörgeräte-Ladengeschäften. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Bestellt: Geschäftsführer: Gerland, Thorsten, Osnabrück, *25.02.1965; Reichart, Christian, München, *25.11.1965, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Illhardt, David, Lichtenau, *17.01.1982. Einzelprokura: Deinhard, Norbert, Hersbruck, *02.09.1968; Gerland-Stahn, Susanne, Osnabrück, *10.09.1966; Hilscher, Gerd, Pechbrunn, *11.05.1969; Nikolai, Mirko, Gerbrunn, *23.06.1982; Stern, Peter, Pentling, *05.02.1972; Weiglein, Martin, Eibelstadt, *08.12.1967. Prokura erloschen: Gerland, Thorsten, Osnabrück, *25.02.1965; Reichart, Christian, München, *25.11.1965; Richter, Diana, Sonneberg, *17.04.1978.