2013-01-10: Bestellt als Geschäftsführer: Sosinski, Thomas Miroslaw, Neuss, *11.07.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Hütten, Emil Heinrich gen. Heinz, KFZ- Elektrikermeister, Kaarst.
2021-09-29: Nach Änderung des Wohnortes nunmehr: Geschäftsführer: Sosinski, Thomas Miroslaw, Kaarst, *11.07.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Reinhard, Martin, Willich, *06.02.1982.