2007-06-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Adameck, Frank, Velbert, *06.06.1963.
2008-02-14: Geschäftsführer: Adamek, Frank, Ratingen, *06.06.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Hofius, Heidemarie, Velbert, *20.03.1956.
2009-11-19: Die Gesellschafterversammlung vom 09.10.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. Geschäftsanschrift: Zeiss-Str. 5, 42551 Velbert. Nach Berichtigung des Geburtsdatums Geschäftsführer: Hofius, Thomas Bernd, Velbert, *14.05.1965.
2020-03-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Adamek, Frank, Ratingen, *06.06.1963.
2020-08-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hofius, Daniel, Velbert, *23.04.1982.