2007-05-14: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.02.2007 mit Änderung vom 17.04.2007. Gegenstand: die Herstellung und der Vertrieb von Maschinen und elektrischen Anlagen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Jeder Geschäftsführer ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Brahm, Hartwig, Wunstorf, *28.12.1958; Herrmann, Udo, Neustadt, *04.06.1969.
2012-11-06: Änderung zur Geschäftsanschrift: Bordenauer Str. 66, 31535 Neustadt.
2018-07-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Brahm, Hartwig, Wunstorf, *28.12.1958. Einzelprokura: Brahm, Hartwig, Wunstorf, *28.12.1958.