2006-06-07: Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2006 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: H-S Feinblechbau GmbH.
2009-12-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schulze, Dietmar, Jena, *18.09.1954. Personenbezogene Daten ergänzt, nun: Geschäftsführer: Schorm, Rolf, Jena, *13.04.1952, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-02-03: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Schorm, Martin, Limbach-Oberfrohna, *14.09.1977.
2021-10-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schorm, Rolf, Jena, *13.04.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Schorm, Martin, Limbach-Oberfrohna, *14.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Schorm, Irene, Jena, *08.08.1971. Prokura erloschen: Schorm, Martin, Limbach-Oberfrohna, *14.09.1977.