2017-07-19: Bestellt: Geschäftsführer: Haußner, Robert, Hilpoltstein, *16.08.1973; Kornprobst, Jürgen, Kinding, *05.11.1969, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-17: Bestellt: Geschäftsführer: Geiger, Joachim Reinhard Hermann, Sengenthal, *16.02.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.